序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-26 | 负责人变更 |
刘纯志 [退出]
|
谌操宇 [新增]
|
2 | 2018-11-19 | 负责人变更 |
徐百艳 [退出]
|
刘纯志 [新增]
|
3 | 2017-03-17 | 联络员备案 |
李晓华 备案手机:*****
|
佘伏满 备案手机:*****
|
4 | 2015-10-20 | 隶属企业名称变更 |
中国建设银行益阳市分行
|
中国建设银行
|
5 | 2015-10-20 | 财务负责人 |
|
谌强 ***
|
6 | 2015-10-20 | 联络员备案 |
李艳辉 ***
|
李晓华 ***
|