序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡建波 | 65.66667% | 197.0万人民币 |
2 | 郭凤喜 | 34.33333% | 103.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡建光
|
|
2 |
郭凤喜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-21 | 联络员备案 |
蔡建光 备案手机:*****
|
蔡建光 备案手机:*****
|
2 | 2015-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡建波 [退出]
|
蔡建光 [新增]
|
3 | 2015-10-27 | 经理备案 |
蔡建波 [退出]
|
蔡建光 [新增]
|
4 | 2015-10-27 | 章程备案 |
无
|
2015-10-26法定代表人
|
5 | 2015-10-27 | 法定代表人变更 |
蔡建波
|
蔡建光
|
6 | 2015-10-27 | 董事备案 |
蔡建波 [退出]
|
蔡建光 [新增]
|
7 | 2015-10-27 | 联络员备案 |
文辉
|
蔡建光
|
8 | 2015-10-27 | 财务负责人 |
|
文辉
|
9 | 2014-05-29 | 投资人(股权)变更 |
虢军林 [退出]黄良斌 [退出]何连华 [退出]蔡建波谢正良 [退出]张叔雄 [退出]陈世平 [退出]张勇彬 [退出]程孝先 [退出]
|
蔡建波郭凤喜 [新增]
|
10 | 2013-10-21 | 法定代表人变更 |
虢军林
|
蔡建波
|