序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙洁 | 100% | 101.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙洁
|
|
2 |
孙巨庭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-22 | 经营范围变更 |
数码产品的研****与销售;计算机及辅助设备、办公设备及耗材、电脑软硬件、电视监控设备、教学仪器设备、办公用品的销售;办公设备的租赁及维修(涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
数码产品的研****与销售;计算机及辅助设备、办公设备及耗材、电脑软硬件、电视监控设备、教学仪器设备、办公用品的销售;办公设备的租赁及维修;安全技术防范系统设计、施工、维修及信息技术服务;电脑的维护、维修、网络系统集成及综合布线。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙洁
|
孙洁
|
3 | 2020-12-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-15修改第一章第二条 其他未列明商务服务业;数码产品的研****与销售;计算机及辅助设备、办公设备及耗材、电脑软硬件、电视监控设备、教学仪器设备、办公用品的销售;办公设备的租赁及维修;安全技术防范系统设计、施工、维修及信息技术服务;电脑的维护、维修、网络系统集成及综合布线。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-10-17 | 地址变更 |
益阳市赫山区桃花仑西路611号
|
益阳市赫山区桃花仑西路611号
|
5 | 2017-07-20 | 住所变更 |
益阳市赫山区桃花仑西路611号
|
益阳市赫山区桃花仑西路611号
|
6 | 2016-06-14 | 财务负责人 |
|
孙洁
|