序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司 | 100% | 18276.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
童晖
|
|
2 |
易金印
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张超群 [退出]
|
童晖 [新增]
|
2 | 2021-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王通余 [退出]
|
易金印 [新增]
|
3 | 2021-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
童晖
|
童晖
|
4 | 2020-11-06 | 法定代表人变更 |
雷政平
|
童晖
|
5 | 2019-08-07 | 章程修正案备案 |
无
|
|
6 | 2019-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷政平 [退出]
|
张超群 [新增]
|
7 | 2019-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷政平
|
雷政平
|
8 | 2019-01-29 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
18276.000000万人民币( + 36452% )
|
9 | 2019-01-29 | 股东变更 |
中广核新能源投资(深圳)有限公司
|
中广核新能源投资(深圳)有限公司
|
10 | 2019-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范峻峰 [退出]
|
王通余 [新增]
|