序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐剑 | 74.5% | 74.5万人民币 |
2 | 李岸雄 | 25.5% | 25.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐剑
|
|
2 |
李岸雄
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
桃江给力快递有限公司金盆路营业部
|
徐剑 | 2018-07-30 |
2 |
桃江给力快递有限公司灰山港营业部
|
卢凌志 | 2018-07-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-09 | 联络员备案 |
徐剑 *** 备案手机:***
|
徐剑 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-07-04 | 经营范围变更 |
国内快递(邮政企业专营业务除外)(快递业务经营许可证有效期至2017年6月29日止)
|
国内快递(邮政企业专营业务除外)(快递业务经营许可证有效期至2022年7月3日止)
|
3 | 2017-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐剑 [退出]
|
李岸雄 [新增]
|
4 | 2017-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李岸雄 [退出]
|
徐剑 [新增]
|
5 | 2017-01-03 | 董事备案 |
李岸雄 [退出]
|
徐剑 [新增]
|
6 | 2017-01-03 | 监事备案 |
徐剑 [退出]
|
李岸雄 [新增]
|
7 | 2017-01-03 | 财务负责人 |
陶凤霞
|
倪庆军
|
8 | 2017-01-03 | 法定代表人变更 |
李岸雄
|
徐剑
|
9 | 2017-01-03 | 联络员备案 |
徐剑 备案手机:*****
|
徐剑 备案手机:*****
|
10 | 2016-06-08 | 股东变更 |
李岸雄 ,徐剑
|
李岸雄 ,徐剑
|