序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-09 | 联络员备案 |
张思玲 *** 备案手机:***
|
刘许芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-04-15 | 联络员备案 |
曾明 *** 备案手机:***
|
思玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-04-15 | 联络员备案 |
思玲 *** 备案手机:***
|
张思玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-05-25 | 联络员备案 |
陈凤梅 *** 备案手机:***
|
曾明 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-05-21 | 负责人变更 |
蒋必成 [退出]
|
曾明 [新增]
|
6 | 2017-09-08 | 负责人变更 |
彭程 [退出]
|
蒋必成 [新增]
|