序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗建华 | 32.86147% | 400万人民币 |
2 | 谌芳玲 | 27.42167% | 333.785万人民币 |
3 | 孙立群 | 8.21537% | 100万人民币 |
4 | 罗建强 | 8.21537% | 100万人民币 |
5 | 罗蓉芳 | 8.21537% | 100万人民币 |
6 | 罗良春 | 8.21537% | 100万人民币 |
7 | 王强 | 6.8554% | 83.446万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗良春
|
|
2 |
罗建华
|
|
3 |
罗建强
|
|
4 |
罗蓉芳
|
|
5 |
孙立群
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南建民房地产开****有限公司台江分公司
|
郭旺兴 | 2011-04-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-17 | 联络员备案 |
帅芬 *** 备案手机:***
|
徐娟 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-04-03 | 联络员备案 |
帅芬 *** 备案手机:***
|
帅芬 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-03-03 | 联络员备案 |
罗建军 备案手机:*****
|
帅芬 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2017-03-03 | 联络员备案 |
帅芬 备案手机:*****
|
帅芬 备案手机:***** (网上办理)
|
5 | 2016-04-27 | 股东变更 |
罗建华 ,罗建强 ,罗良春 ,罗蓉芳 ,孙立群
|
罗建华 ,罗建强 ,罗良春 ,罗蓉芳 ,孙立群 ,王强 , [新增]谌芳玲 [新增]
|
6 | 2016-04-27 | 注册资本(金)变更 |
800万人民币
|
1217.2310万人民币( + 52.15387% )
|
7 | 2016-04-27 | 投资人(股权)变更 |
罗良春 出资 100万人民币;孙立群 出资 100万人民币;罗蓉芳 出资 100万人民币;罗建强 出资 100万人民币;罗建华 出资 400万人民币;
|
罗良春 出资 100万人民币;孙立群 出资 100万人民币;罗蓉芳 出资 100万人民币;罗建强 出资 100万人民币;罗建华 出资 400万人民币;王强 出资 83.446万人民币; [新增]谌芳玲 出资 333.785万人民币; [新增]
|
8 | 2015-12-14 | 财务负责人 |
|
帅芬
|
9 | 2011-04-18 | 名称变更 |
益阳市利民房地产开****有限公司
|
湖南建民房地产开****有限公司
|
10 | 2011-04-12 | 法定代表人变更 |
罗建华
|
罗良春
|