序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安化县城镇建设投资开****有限责任公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谌宇翔
|
|
2 |
陆伟龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-31 | 法定代表人变更 |
毛书文
|
谌宇翔
|
2 | 2016-10-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010年9月26日 至 2015年9月25日
|
2010年9月26日 至 2025年9月25日
|
3 | 2014-07-30 | 法定代表人变更 |
李斌
|
毛书文
|