序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李和平 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 刘玉美 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李和平
|
|
2 |
刘玉美
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-02 | 联络员备案 |
李和平 *** 备案手机:***
|
李和平 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-29 | 联络员备案 |
李和平 *** 备案手机:***
|
李和平 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-27 | 联络员备案 |
李和平 *** 备案手机:***
|
李和平 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-24 | 联络员备案 |
李和平 *** 备案手机:***
|
李和平 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-06 | 联络员备案 |
袁立平 *** 备案手机:***
|
李和平 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-06-05 | 联络员备案 |
袁立平 *** 备案手机:***
|
袁立平 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-09-25 | 联络员备案 |
郭兰 *** 备案手机:***
|
郭兰 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-09-21 | 清算组备案 |
无
|
负责人:李和平;成员:刘玉美;成员:高惠芳;
|
9 | 2018-09-21 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:李和平;成员:刘玉美;成员:高惠芳;
|
10 | 2018-06-22 | 联络员备案 |
李和平 *** 备案手机:***
|
郭兰 *** 备案手机:***
|