序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚华江 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚华江
|
|
2 |
谭保林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-22 | 清算组备案 |
无
|
成员:刘丽辉;负责人:龚华江;
|
2 | 2018-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚华江
|
龚华江
|
3 | 2018-08-23 | 联络员备案 |
谭保林 *** 备案手机:***
|
韦艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2016-07-12 | 财务负责人 |
|
袁姣
|