序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-31 | 负责人变更 |
汤学文 [退出]
|
郭峰 [新增]
|
2 | 2020-08-27 | 联络员备案 |
向静雯 *** 备案手机:***
|
蔡国军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-05-15 | 联络员备案 |
刘莹 *** 备案手机:***
|
向静雯 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-05-17 | 负责人变更 |
陈礼初 [退出]
|
汤学文 [新增]
|
5 | 2016-09-01 | 财务负责人 |
|
贺丽红
|
6 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
黄宇静 备案手机:*****
|
刘莹 备案手机:*****
|
7 | 2014-10-16 | 名称变更 |
益阳湘运集团有限责任公司外事旅游运输分公司
|
益阳湘运集团股份有限公司外事旅游运输分公司
|
8 | 2014-10-16 | 企业类型变更 |
9330
|
9340
|
9 | 2014-10-16 | 隶属企业名称变更 |
益阳湘运集团有限责任公司
|
益阳湘运集团股份有限公司
|