序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺晓辉 | 50% | 4000.0万人民币 |
2 | 贺云 | 50% | 4000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁胜
|
|
2 |
贺晓辉
|
|
3 |
贺再全
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南全诚建筑工程有限公司贵州分公司
|
高斯 | 2022-01-18 |
2 |
湖南全诚建筑工程有限公司广西藤县分公司
|
丁伟华 | 2020-11-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-20 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2021-11-17 | 法定代表人变更 |
李硕
|
|
3 | 2021-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李硕 [退出]
|
|
4 | 2020-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
莫小红 [退出]
|
|
5 | 2020-10-27 | 联络员备案 |
莫小红 *** 备案手机:***
|
|
6 | 2020-10-27 | 法定代表人变更 |
莫小红
|
|
7 | 2018-06-26 | 联络员备案 |
莫小红 *** 备案手机:***
|
|
8 | 2018-05-09 | 联络员备案 |
莫小红 *** 备案手机:***
|
|
9 | 2018-03-28 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2018-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓光辉 [退出]
|
|