序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜伯良 | 40% | 400.0万人民币 |
2 | 刘运生 | 35% | 350万人民币 |
3 | 冷定元 | 25% | 250万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜伯良
|
|
2 |
刘运生
|
|
3 |
洪立新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜伯良 [退出]刘运生
|
刘运生
|
2 | 2017-12-14 | 经理备案 |
姜伯良 [退出]刘运生
|
刘运生
|
3 | 2017-12-14 | 财务负责人 |
|
蔡艳
|
4 | 2016-06-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
蔡艳 备案手机:*****
|
5 | 2014-09-30 | 投资人(股权)变更 |
冷定元刘晓华 [退出]皮年辉 [退出]邢建良 [退出]
|
姜伯良 [新增]刘运生 [新增]冷定元
|
6 | 2014-09-24 | 法定代表人变更 |
邢建良
|
姜伯良
|
7 | 2013-05-07 | 法定代表人变更 |
冷定元
|
邢建良
|
8 | 2013-05-07 | 法定代表人变更 |
冷定元
|
邢建良
|