序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-26 | 负责人变更 |
刘海波 [退出]
|
徐政彬 [新增]
|
2 | 2017-03-17 | 联络员备案 |
李晓华 备案手机:*****
|
佘伏满 备案手机:*****
|
3 | 2015-10-19 | 联络员备案 |
李艳辉 ***
|
李晓华 ***
|
4 | 2015-10-19 | 隶属企业名称变更 |
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
|
中国建设银行股份有限公司
|
5 | 2015-10-19 | 财务负责人 |
|
谌强 ***
|
6 | 2015-07-27 | 其他事项备案 |
彭迪君
|
刘海波
|
7 | 2015-07-27 | 其他事项备案 |
中国建设银行益阳市分行
|
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
|
8 | 2015-07-27 | 法定代表人变更 |
彭迪君
|
刘海波
|
9 | 2015-07-27 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
10 | 2015-07-27 | 隶属企业名称变更 |
中国建设银行益阳市分行
|
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
|