序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 康辽原 | 60% | 33.6万人民币 |
2 | 龚旺 | 40% | 22.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
康辽原
|
|
2 |
龚旺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 联络员备案 |
康辽原 *** 备案手机:***
|
康辽原 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-17 | 联络员备案 |
康辽原 *** 备案手机:***
|
康辽原 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-10-17 | 联络员备案 |
康辽原 *** 备案手机:***
|
康辽原 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-11 | 联络员备案 |
康辽原 *** 备案手机:***
|
康辽原 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-07 | 联络员备案 |
康辽原 *** 备案手机:***
|
康辽原 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-06-04 | 联络员备案 |
康辽原 *** 备案手机:***
|
康辽原 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-05-30 | 联络员备案 |
备案手机:
|
康辽原 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-08-08 | 住所变更 |
益阳市赫山区大丰村
|
益阳市赫山区大丰村
|