序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王学群 | 54% | 270.0万人民币 |
2 | 傅伦 | 46% | 230.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
傅伦
|
|
2 |
曹平
|
|
3 |
王学群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-16 | 经营期限 |
2014年4月17日 至 2019年4月16日
|
2014年4月17日 至 2038年4月15日
|
2 | 2016-06-07 | 出资日期变更 |
傅伦;王学群;
|
傅伦;王学群;
|
3 | 2016-03-25 | 股东变更 |
傅伦 ,王学群 ,曾德红 [退出]
|
傅伦 ,王学群
|
4 | 2016-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾德红 [退出]
|
傅伦 [新增]
|
5 | 2016-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
傅伦 [退出]
|
曹平 [新增]
|
6 | 2016-03-25 | 法定代表人变更 |
曾德红
|
傅伦
|
7 | 2016-03-25 | 财务负责人 |
|
梁小君
|
8 | 2016-03-25 | 董事备案 |
曾德红 [退出]
|
傅伦 [新增]
|
9 | 2016-03-25 | 经营范围变更 |
普通机械零配件加工、销售;电器安装;木制品销售;结构件工程施工、安装;结构件制作、销售(以上涉及行政许可的凭有效许可证经营)
|
普通机械零配件加工、销售;电器安装;木制品销售;结构件工程施工、安装;结构件制作、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-03-25 | 监事备案 |
傅伦 [退出]
|
曹平 [新增]
|