序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 盛力 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
盛力
|
|
2 |
张良斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-02 | 法定代表人变更 |
薛令
|
盛力
|
2 | 2021-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛令 [退出]
|
盛力 [新增]
|
3 | 2021-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
盛力 [退出]
|
薛令 [新增]
|
4 | 2021-01-22 | 法定代表人变更 |
盛力
|
薛令
|
5 | 2020-04-07 | 地址变更 |
益阳市赫山区羊舞岭安置小区
|
益阳市赫山区羊舞岭安置小区
|
6 | 2017-07-18 | 住所变更 |
益阳市赫山区羊舞岭安置小区
|
益阳市赫山区羊舞岭安置小区
|