序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-02 | 负责人变更 |
袁淑良 [退出]
|
何鹏 [新增]
|
2 | 2019-05-08 | 联络员备案 |
廖萼元 *** 备案手机:***
|
廖萼元 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-05-23 | 联络员备案 |
陈湘奇 备案手机:*****
|
陈湘奇 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2017-05-23 | 联络员备案 |
陈湘奇 备案手机:*****
|
廖萼元 备案手机:***** (网上办理)
|
5 | 2016-06-01 | 联络员备案 |
吴立群 备案手机:*****
|
陈湘奇 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2016-05-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
吴立群 备案手机:*****
|
7 | 2016-05-24 | 负责人变更 |
肖爱明 [退出]
|
袁淑良 [新增]
|
8 | 2016-05-24 | 财务负责人 |
|
王立群
|