序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏冲 | 29% | 174.0万人民币 |
2 | 沙建飞 | 28% | 168.0万人民币 |
3 | 茅苏彬 | 28% | 168.0万人民币 |
4 | 陈勇 | 15% | 90.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-22 | 联络员备案 |
沙绿野 *** 备案手机:***
|
沙绿野 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-03-07 | 经营范围变更 |
教育培训;文化艺术培训;教育软件开****;通讯设备、电子产品、仪器仪表、玩具、文具、工艺品销售;教具研****;文化活动组织策划;翻译服务;会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2021-06-29 | 联络员备案 |
沙绿野 *** 备案手机:***
|
沙绿野 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-06-25 | 联络员备案 |
沙绿野 *** 备案手机:***
|
沙绿野 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-10-16 | 地址变更 |
益阳市赫山区三里桥关公路13号
|
益阳市赫山区三里桥关公路13号
|
6 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
沙绿野 *** 备案手机:***
|
沙绿野 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-07-17 | 住所变更 |
益阳市赫山区三里桥关公路13号
|
益阳市赫山区三里桥关公路13号
|