序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤冬政 | 40% | 80.0万人民币 |
2 | 孙翠兰 | 30% | 60.0万人民币 |
3 | 陈述初 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤冬政
|
|
2 |
陈述初
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 联络员备案 |
汤冬政 *** 备案手机:***
|
汤冬政 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-22 | 联络员备案 |
汤冬政 *** 备案手机:***
|
汤冬政 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-09 | 联络员备案 |
汤冬政 *** 备案手机:***
|
汤冬政 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-06-07 | 联络员备案 |
汤冬政 *** 备案手机:***
|
汤冬政 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-04-25 | 财务负责人 |
吴红燕 ***
|
汤冬政 ***
|
6 | 2019-04-24 | 联络员备案 |
吴红燕 *** 备案手机:***
|
汤冬政 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-07-24 | 地址变更 |
益阳市金源大厦B座1813号
|
益阳市金源大厦B座1813号
|
8 | 2016-06-21 | 联络员备案 |
吴红燕 备案手机:*****
|
吴红燕 备案手机:*****
|
9 | 2016-06-21 | 财务负责人 |
|
吴红燕
|