序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋章仁 | 70% | 560万人民币 |
2 | 吴江蕻 | 30% | 240万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋章仁
|
|
2 |
吴江蕻
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 联络员备案 |
宋章仁 *** 备案手机:***
|
殷俊 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
宋章仁 *** 备案手机:***
|
宋章仁 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-06-14 | 联络员备案 |
欧翔 备案手机:*****
|
宋章仁 备案手机:*****
|
4 | 2015-12-23 | 联络员备案 |
张霞 备案手机:*****
|
欧翔 备案手机:*****
|
5 | 2015-12-23 | 财务负责人 |
|
欧翔
|