序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-21 | 负责人变更 |
汤志宏 [退出]
|
甘小林 [新增]
|
2 | 2019-09-19 | 其他事项备案 |
中国农业****展银行
|
中国农业****展银行
|
3 | 2019-09-19 | 负责人变更 |
邵波 [退出]
|
汤志宏 [新增]
|
4 | 2018-09-29 | 负责人变更 |
曾安明 [退出]
|
邵波 [新增]
|
5 | 2017-06-06 | 联络员备案 |
肖安华 备案手机:*****
|
杨必红 备案手机:***** (网上办理)
|