序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘铁岩 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘铁岩
|
|
2 |
李外华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-10 | 股东变更 |
邓勇 , [退出]刘雪彪 [退出]
|
刘铁岩 [新增]
|
2 | 2020-11-10 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2020-11-10 | 章程备案 |
无
|
2020-11-09章程第六条 公司注册资本50万元,为:刘铁岩 (出资比例100.0%) 2028-08-14:货币50.0万元人民币;
|
4 | 2020-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘雪彪 [退出]
|
李外华 [新增]
|
5 | 2020-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓勇 [退出]
|
刘铁岩 [新增]
|
6 | 2020-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓勇
|
邓勇
|
7 | 2020-05-18 | 联络员备案 |
朱小红 *** 备案手机:***
|
刘铁岩 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘雪彪
|
刘雪彪
|
9 | 2020-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓勇 [退出]
|
刘铁岩 [新增]
|
10 | 2020-05-18 | 财务负责人 |
|
刘铁岩 ***
|