序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安化县羽城建设投资有限责任公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹胜祥
|
|
2 |
曾靖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-25 | 联络员备案 |
汤柏村 *** 备案手机:***
|
黄丽玉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈明礼 [退出]夏祺 [退出]龚昱波 [退出]曹胜祥彭加军 [退出]
|
曹胜祥
|
3 | 2019-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周科冬 [退出]吴雷 [退出]俞吉华 [退出]黄敬 [退出]刘剑 [退出]
|
曾靖 [新增]
|
4 | 2019-07-10 | 法定代表人变更 |
彭加军
|
曹胜祥
|
5 | 2019-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚昱波 [退出]
|
曹胜祥 [新增]
|
6 | 2019-07-10 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2019-04-30 | 联络员备案 |
汤柏村 *** 备案手机:***
|
汤柏村 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-11-30 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
安化县财政局; [退出]
|
安化县羽城建设投资有限责任公司; [新增]
|
9 | 2018-11-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
10 | 2018-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈明礼彭加军李晚成 [退出]刘雄 [退出]龚昱波
|
曹胜祥 [新增]陈明礼彭加军夏祺 [新增]龚昱波
|