序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 封振宇 | 45% | 45万人民币 |
2 | 黄俊男 | 20% | 20万人民币 |
3 | 侯罗畅 | 20% | 20万人民币 |
4 | 邓雷 | 15% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈永盛
|
|
2 |
封振宇
|
|
3 |
黄俊男
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-25 | 联络员备案 |
陈婷 *** 备案手机:***
|
陈永盛 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-05-29 | 法定代表人变更 |
封振宇
|
陈永盛
|
3 | 2018-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
封振宇
|
封振宇
|
4 | 2018-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
封振宇 [退出]
|
陈永盛 [新增]
|
5 | 2017-05-09 | 联络员备案 |
侯罗畅 备案手机:*****
|
陈婷 备案手机:*****
|
6 | 2017-05-02 | 联络员备案 |
侯罗畅 备案手机:*****
|
侯罗畅 备案手机:*****
|