序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡群维 | 95.83333% | 11500.0万人民币 |
2 | 汤绍英 | 4.16667% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡群维
|
|
2 |
汤绍英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南博汇工程项目管理有限公司赫山分公司
|
刘建 | 2022-09-13 |
2 |
湖南博汇工程项目管理有限公司宁乡分公司
|
王益萍 | 2021-12-06 |
3 |
湖南博汇工程项目管理有限公司洱源分公司
|
颜晋莹 | 2020-04-14 |
4 |
湖南博汇工程项目管理有限公司梅州分公司
|
徐俊娜 | 2019-06-21 |
5 |
湖南博汇工程项目管理有限公司沅江分公司
|
王书鹏 | 2019-01-22 |
6 |
湖南博汇工程项目管理有限公司桃江分公司
|
盛建材 | 2018-11-05 |
7 |
湖南博汇工程项目管理有限公司洪江分公司
|
刘建 | 2018-10-30 |
8 |
湖南博汇工程项目管理有限公司鹤庆县分公司
|
王创奇 | 2018-08-16 |
9 |
湖南博汇工程项目管理有限公司资阳分公司
|
吴宇 | 2018-01-26 |
10 |
湖南明诚水利水电工程有限公司溆浦分公司
|
颜晋莹 | 2017-11-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 联络员备案 |
王益萍 *** 备案手机:***
|
熊利 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦健武
|
蔡群维
|
3 | 2021-12-24 | 法定代表人变更 |
秦健武
|
蔡群维
|
4 | 2021-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦健武 [退出]
|
蔡群维 [新增]
|
5 | 2021-01-20 | 联络员备案 |
邓佑珍 *** 备案手机:***
|
王益萍 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-01-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-01-12依据股东于2021年1月12日举行的股东会决议,同意修改公司章程第二条修改后为: 第二条 公司住所:益阳市资阳区五一东路259号。
|
7 | 2021-01-20 | 地址变更 |
益阳市滨江路768号
|
益阳市资阳区五一东路259号
|
8 | 2020-09-25 | 股东变更 |
蔡群维 ,汤绍英 ,杨平 [退出]
|
蔡群维 ,汤绍英
|
9 | 2020-09-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-28股东杨平占公司股份的2.08%,全部转让给股东汤绍英
|
10 | 2020-09-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-11公司章程第三章的第六条,蔡玉林在公司11500万元的股权(其中实收资本2000万元),占公司注册资本的95.84%,以人民币零元的价格转让给其父亲蔡群维
|