序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡建良 | 100% | 1200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡建良
|
|
2 |
陈兰中
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-06 | 股东变更 |
陈金海 , [退出]刘炼 [退出]
|
蔡建良 [新增]
|
2 | 2021-05-06 | 法定代表人变更 |
陈金海
|
蔡建良
|
3 | 2021-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘炼 [退出]
|
陈兰中 [新增]
|
4 | 2021-05-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2021-05-06 | 联络员备案 |
陈金海 *** 备案手机:***
|
蔡建良 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-05-06 | 章程备案 |
无
|
2021-05-06废除旧章程、提交公司新章程
|
7 | 2021-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈金海 [退出]
|
蔡建良 [新增]
|
8 | 2021-04-30 | 联络员备案 |
陈金海 *** 备案手机:***
|
陈金海 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2020-08-03 | 地址变更 |
湖南省益阳市赫山区沧水铺镇猫嘴冲村民组
|
湖南省益阳市赫山区沧水铺镇银城大道金域上品二期7栋116室
|
10 | 2020-08-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-31第二条 公司住所:益阳市赫山区沧水铺镇银城大道金域上品二期7栋116室
|