序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭东辉 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭东辉
|
|
2 |
昌三华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 注册资本变更 |
50.5万人民币
|
500.000000万人民币( + 890.09901% )
|
2 | 2022-06-07 | 股东变更 |
谭东辉
|
谭东辉
|
3 | 2022-06-07 | 章程备案 |
无
|
2022-06-06废除旧章程,提交新章程。
|
4 | 2022-06-06 | 章程备案 |
无
|
2022-06-01废除旧章程,提交新章程。
|
5 | 2022-06-06 | 股东变更 |
陈广虎 , [退出]邹融 [退出]
|
谭东辉 [新增]
|
6 | 2022-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王和文 [退出]
|
昌三华 [新增]
|
7 | 2022-06-06 | 法定代表人变更 |
邹融
|
谭东辉
|
8 | 2022-06-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2022-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹融 [退出]
|
谭东辉 [新增]
|
10 | 2021-06-15 | 地址变更 |
湖南省益阳市赫山区赫山街道茂林社区石神路和睦家女子一楼
|
湖南省益阳市赫山区龙光桥镇龙光桥安置小区11栋302
|