序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭运清 | 48% | 24.0万人民币 |
2 | 宋国梁 | 30% | 15.0万人民币 |
3 | 阴彦芳 | 22% | 11.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋国梁
|
|
2 |
罗志平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-16 | 法定代表人变更 |
郭立波
|
宋国梁
|
2 | 2020-06-16 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
郭立波; [退出]郭运清;
|
宋国梁; [新增]郭运清;阴彦芳; [新增]
|
3 | 2020-06-16 | 经营期限 |
2002年8月16日 至 2022年8月16日
|
2002年8月16日 至 长期
|
4 | 2020-06-16 | 股东变更 |
郭立波 , [退出]郭运清
|
郭运清 ,宋国梁 , [新增]阴彦芳 [新增]
|
5 | 2020-05-25 | 联络员备案 |
罗伟 *** 备案手机:***
|
宋国梁 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-10-09 | 股东变更 |
郭立波 ,刘铁 , [退出]罗志平 , [退出]钟雪霞 [退出]
|
郭立波 ,郭运清 [新增]
|
7 | 2017-10-09 | 投资人(股权)变更 |
郭立波 出资 26万人民币;刘铁 出资 4万人民币; [退出]罗志平 出资 7.5万人民币; [退出]钟雪霞 出资 12.5万人民币; [退出]
|
郭立波 出资 26万人民币;郭运清 出资 24万人民币; [新增]
|
8 | 2017-10-09 | 住所变更 |
益阳市康富路76号
|
益阳市康富路76号
|
9 | 2016-06-07 | 联络员备案 |
罗伟 备案手机:*****
|
罗伟 备案手机:*****
|
10 | 2016-06-07 | 财务负责人 |
|
罗伟
|