序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭武 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 杨运初 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 王建丰 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢志明
|
|
2 |
谭武
|
|
3 |
杨运初
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢志明 [退出]
|
谭静如 [新增]
|
2 | 2022-10-21 | 法定代表人变更 |
卢志明
|
谭静如
|
3 | 2022-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢志明
|
谭静如
|
4 | 2022-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周水青
|
卢志明
|
5 | 2022-08-23 | 联络员备案 |
周水青 *** 备案手机:***
|
谭武 *** 备案手机:***
|
6 | 2022-08-23 | 法定代表人变更 |
周水青
|
卢志明
|
7 | 2022-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周水青 [退出]
|
卢志明 [新增]
|
8 | 2022-06-13 | 联络员备案 |
周水青 *** 备案手机:***
|
周水青 *** 备案手机:***
|
9 | 2022-06-10 | 联络员备案 |
周水青 *** 备案手机:***
|
周水青 *** 备案手机:***
|
10 | 2022-02-15 | 联络员备案 |
谭武 *** 备案手机:***
|
周水青 *** 备案手机:***
|