序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张颖 | 99.7996% | 498万人民币 |
2 | 詹佩平 | 0.2004% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
詹佩平
|
|
2 |
詹明安
|
|
3 |
雷稳芝
|
|
4 |
张颖
|
|
5 |
唐丽娟
|
|
6 |
苏宇
|
|
7 |
熊恋忠
|
|
8 |
王耀良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张颖詹佩平詹明安詹广平 [退出]雷稳芝
|
张颖詹佩平詹明安雷稳芝唐丽娟 [新增]
|
2 | 2018-08-02 | 法定代表人变更 |
夏能
|
詹配平
|
3 | 2018-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷稳芝詹广平张颖詹明安夏能 [退出]
|
詹配平 [新增]詹广平詹明安张颖雷稳芝
|
4 | 2018-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
夏能 [退出]
|
詹配平 [新增]
|
5 | 2017-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏宇王耀良熊恋忠
|
熊恋忠王耀良苏宇
|
6 | 2017-04-25 | 经营范围变更 |
计算机软硬件技术开****、销售;电子元件、电器配件的生产、销售;办公用品、食品、工艺品、服装的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
计算机软硬件技术开****、销售;电子元件、电器配件的生产、销售;办公用品、工艺品、服装的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-04-25 | 住所变更 |
益阳市赫山区江金社区新城小区2号楼305室
|
益阳市赫山区康富北路83号北楼108室
|
8 | 2017-04-25 | 监事备案 |
苏宇王耀良熊恋忠
|
熊恋忠王耀良苏宇
|
9 | 2017-03-23 | 联络员备案 |
谢慧婵 备案手机:*****
|
詹广平 备案手机:***** (网上办理)
|
10 | 2016-12-28 | 财务负责人 |
|
谢慧婵
|