序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘正 | 55.55556% | 100.0万人民币 |
2 | 昌翠元 | 44.44444% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘正
|
|
2 |
昌翠元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-26 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-25 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘正
|
刘正
|
4 | 2020-11-25 | 法定代表人变更 |
刘勇
|
刘正
|
5 | 2020-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘勇 [退出]
|
刘正 [新增]
|
6 | 2020-11-25 | 章程备案 |
无
|
2020-11-23变更
|
7 | 2020-06-22 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-06-19 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-04-29 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-04-28 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:***
|