序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何丽辉 | 100% | 80.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-16 | 联络员备案 |
周国兵 *** 备案手机:***
|
何丽辉 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-03-16 | 财务负责人 |
周国兵 ***
|
何丽辉 ***
|
3 | 2019-01-17 | 联络员备案 |
周国兵 *** 备案手机:***
|
周国兵 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-01-16 | 联络员备案 |
周国兵 *** 备案手机:***
|
周国兵 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-12-20 | 联络员备案 |
周国兵 *** 备案手机:***
|
周国兵 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-12-20 | 财务负责人 |
|
周国兵 ***
|
7 | 2017-06-09 | 联络员备案 |
周国兵 备案手机:*****
|
周国兵 备案手机:*****
|
8 | 2017-06-07 | 联络员备案 |
周国兵 备案手机:*****
|
周国兵 备案手机:*****
|