序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘赛伟 | 25% | 100万人民币 |
2 | 刘志兵 | 12.5% | 50万人民币 |
3 | 贺卫东 | 12.5% | 50万人民币 |
4 | 胡英昌 | 12.5% | 50万人民币 |
5 | 雷立红 | 12.5% | 50万人民币 |
6 | 张日高 | 12.5% | 50万人民币 |
7 | 熊少清 | 12.5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘赛伟
|
|
2 |
熊少清
|
|
3 |
胡英昌
|
|
4 |
刘志兵
|
|
5 |
张日高
|
|
6 |
贺卫东
|
|
7 |
雷立红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-31 | 联络员备案 |
刘赛伟 *** 备案手机:***
|
刘赛伟 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-15 | 联络员备案 |
刘赛伟 *** 备案手机:***
|
刘赛伟 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-11 | 联络员备案 |
刘赛伟 *** 备案手机:***
|
刘赛伟 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-06-01 | 联络员备案 |
刘赛伟 *** 备案手机:***
|
黄建辉 *** 备案手机:***
|