序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南省煤业集团资兴实业有限公司 | 100% | 800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭乐明
|
|
2 |
周石
|
|
3 |
王靖波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-14 | 法定代表人变更 |
谭常辉
|
郭乐明
|
2 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭常辉 [退出]
|
王靖波 [新增]
|
3 | 2020-12-30 | 章程备案 |
无
|
2020-12-09通过新的公司章程
|
4 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李跃进 [退出]
|
周石 [新增]
|
5 | 2017-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周集 [退出]
|
谭常辉 [新增]
|
6 | 2017-07-06 | 董事备案 |
周集 [退出]
|
谭常辉 [新增]
|
7 | 2017-07-06 | 法定代表人变更 |
周集
|
谭常辉
|
8 | 2017-07-06 | 经理备案 |
周集 [退出]
|
谭常辉 [新增]
|