序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林裕山 | 98.25581% | 845.0万人民币 |
2 | 林海明 | 1.74419% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李奕华
|
|
2 |
林裕山
|
|
3 |
林海明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-06 | 法定代表人变更 |
林裕山
|
李奕华
|
2 | 2022-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林裕山 [退出]
|
李奕华 [新增]
|
3 | 2021-03-04 | 章程备案 |
无
|
2021-03-01投资人
|
4 | 2021-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
林海明
|
5 | 2021-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林裕山
|
林裕山
|
6 | 2014-07-31 | 股东变更 |
何春养林裕山
|
何春养林裕山
|
7 | 2014-07-31 | 投资人(股权)变更 |
林裕山出资 285.00000万元 人民币;何春养出资 15.00000万元 人民币
|
何春养出资 15.00000万元 人民币 ;林裕山出资 845.00000( + 196.49123% )万元 人民币
|
8 | 2014-07-31 | 注册资本(金)变更 |
300.0000万元[人民币]
|
860.0000万元[人民币]
|