序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 51% | 2550.0万人民币 |
2 | 永兴银都投资****展集团有限公司 | 10% | 500.0万人民币 |
3 | 郴州雄风环保科技有限公司 | 4% | 200.0万人民币 |
4 | 永兴县复和煤业有限责任公司 | 4% | 200.0万人民币 |
5 | 永兴华海金属有限公司 | 4% | 200.0万人民币 |
6 | 谢智群 | 3% | 150.0万人民币 |
7 | 永兴县智成贸易有限公司 | 2% | 100.0万人民币 |
8 | 永兴县荣鹏金属有限公司 | 2% | 100.0万人民币 |
9 | 湖南晶讯光电股份有限公司 | 2% | 100.0万人民币 |
10 | 李晶璐 | 1% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周安新
|
|
2 |
何安荔
|
|
3 |
王道珍
|
|
4 |
李平
|
|
5 |
廖洪剑
|
|
6 |
李辉
|
|
7 |
许溢
|
|
8 |
李铁成
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
永兴沪农商村镇银行股份有限公司龙山支行
|
廖洪剑 | 2014-12-11 |
2 |
永兴沪农商村镇银行股份有限公司干劲支行
|
刘倩倩 | 2013-12-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李继军 [退出]李平念 [退出]徐文洁 [退出]李可洋 [退出]戴克明 [退出]
|
李平 [新增]廖洪剑 [新增]王道珍 [新增]周安新 [新增]何安荔 [新增]
|
2 | 2021-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李平念 [退出]
|
廖洪剑 [新增]
|
3 | 2021-03-15 | 法定代表人变更 |
李继军
|
周安新
|
4 | 2021-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘小青 [退出]马海峰 [退出]高洁 [退出]汤颖桢 [退出]邝荣胜 [退出]
|
李铁成 [新增]许溢 [新增]李辉 [新增]
|
5 | 2020-06-15 | 联络员备案 |
许端先 *** 备案手机:***
|
李倩慧 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-06-27 | 联络员备案 |
黄静 *** 备案手机:***
|
许端先 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2017-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李平念李闻 [退出]戴赋期 [退出]顾卫强 [退出]吴景迪 [退出]
|
徐文洁 [新增]戴克明 [新增]李可洋 [新增]李继军 [新增]李平念
|
8 | 2017-05-25 | 董事备案 |
李平念李闻 [退出]戴赋期 [退出]顾卫强 [退出]吴景迪 [退出]
|
徐文洁 [新增]戴克明 [新增]李可洋 [新增]李继军 [新增]李平念
|
9 | 2017-05-25 | 章程备案 |
无
|
2016-07-21第一条、五条、十条等31条。
|
10 | 2017-05-25 | 法定代表人变更 |
吴景迪
|
李继军
|