序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-01 | 负责人变更 |
史庭波 [退出]
|
易建英 [新增]
|
2 | 2018-12-04 | 负责人变更 |
贺德芬 [退出]
|
史庭波 [新增]
|
3 | 2018-06-07 | 联络员备案 |
赵利元 *** 备案手机:***
|
资海清 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-04-08 | 财务负责人 |
|
贺德芬 ***
|
5 | 2016-04-08 | 负责人变更 |
贺德芬
|
贺德芬
|
6 | 2015-07-24 | 法定代表人变更 |
陈晖云
|
贺德芬
|