序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 欧阳卫国 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧阳卫国
|
|
2 |
李海彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 联络员备案 |
欧阳卫国 *** 备案手机:***
|
欧阳卫国 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-28 | 联络员备案 |
欧阳卫国 *** 备案手机:***
|
欧阳卫国 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-10-28 | 联络员备案 |
欧阳卫国 *** 备案手机:***
|
欧阳卫国 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-06-26 | 联络员备案 |
欧阳卫国 *** 备案手机:***
|
欧阳卫国 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-06-16 | 联络员备案 |
欧阳卫国 *** 备案手机:***
|
欧阳卫国 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-12-11 | 财务负责人 |
肖翔 ***
|
欧阳茂 ***
|
7 | 2018-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓海云 [退出]
|
李海彬 [新增]
|