序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李锦军 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李锦军
|
|
2 |
王隆军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-08 | 联络员备案 |
金忠林 *** 备案手机:***
|
李锦军 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-10-08 | 章程备案 |
无
|
2021-09-26股权变更、联络员备案
|
3 | 2021-10-08 | 股东变更 |
金忠林 [退出]
|
李锦军 [新增]
|
4 | 2021-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金忠林 [退出]
|
李锦军 [新增]
|
5 | 2021-08-02 | 章程备案 |
无
|
2021-07-29法人代表变更
|
6 | 2021-08-02 | 法定代表人变更 |
金忠林
|
李锦军
|