序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢岳君 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 袁道明 | 20% | 20.0万人民币 |
3 | 朱佐平 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严菊娥
|
|
2 |
袁道明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱佐平 [退出]
|
袁道明 [新增]
|
2 | 2021-08-27 | 法定代表人变更 |
谢岳君
|
严菊娥
|
3 | 2021-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢岳君 [退出]
|
严菊娥 [新增]
|
4 | 2021-06-07 | 联络员备案 |
李志芳 *** 备案手机:***
|
杨丽英 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-05-11 | 联络员备案 |
杨丽英 *** 备案手机:***
|
李志芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-11-27 | 联络员备案 |
谢岳君 *** 备案手机:***
|
杨丽英 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-06-24 | 联络员备案 |
谢岳君 *** 备案手机:***
|
谢岳君 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-03-22 | 章程修正案备案 |
无
|
|
9 | 2019-03-22 | 股东变更 |
谢岳君 ,袁道明 ,朱佐平
|
谢岳君 ,袁道明 ,朱佐平
|