序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡聪明 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡聪明
|
|
2 |
蔡婷婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-03 | 财务负责人 |
|
曾红英 ***
|
2 | 2020-06-03 | 联络员备案 |
|
曾红英 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-26 | 联络员备案 |
|
蔡聪明 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-25 | 联络员备案 |
|
蔡聪明 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-01 | 联络员备案 |
|
蔡聪明 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-05-30 | 联络员备案 |
|
蔡聪明 *** 备案手机:***
|
7 | 2016-06-26 | 联络员备案 |
|
蔡聪明 备案手机:*****
|
8 | 2016-06-22 | 联络员备案 |
|
蔡聪明 备案手机:*****
|