序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郴州市金江房地产开****有限公司 | 100% | 800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹雪武
|
|
2 |
邓向阳
|
|
3 |
王勇彪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-23 | 联络员备案 |
曹雪武 *** 备案手机:***
|
吴君 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-07-23 | 联络员备案 |
吴君 *** 备案手机:***
|
吴娟 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-07-22 | 联络员备案 |
李洁斌 *** 备案手机:***
|
曹雪武 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-05-06 | 联络员备案 |
周昕 *** 备案手机:***
|
李洁斌 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-09-20 | 法定代表人变更 |
曹永贵
|
曹雪武
|
6 | 2019-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹永贵 [退出]
|
曹雪武 [新增]
|
7 | 2019-09-18 | 联络员备案 |
李东雪 *** 备案手机:***
|
周昕 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-05-24 | 联络员备案 |
李东雪 *** 备案手机:***
|
李东雪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-03-29 | 联络员备案 |
王凌志 *** 备案手机:***
|
李东雪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2017-04-25 | 联络员备案 |
李东雪 备案手机:*****
|
王凌志 备案手机:***** (网上办理)
|