序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-02 | 负责人变更 |
邓时杰 [退出]
|
童赐光 [新增]
|
2 | 2021-05-20 | 联络员备案 |
郭晟 *** 备案手机:***
|
郭晟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-04-10 | 联络员备案 |
何倩 *** 备案手机:***
|
郭晟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-06-04 | 联络员备案 |
何倩 *** 备案手机:***
|
何倩 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-05-19 | 联络员备案 |
何倩 备案手机:*****
|
何倩 备案手机:*****
|