序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 永兴银都投资****展集团有限公司 | 6200.0万人民币 | |
2 | 中国农****重点建设基金有限公司 | 10.98901% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹永菊
|
|
2 |
袁朝晖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-30 | 经营范围变更 |
城镇基础设施建设、投资、开****;水利基础设施建设;园林绿化。(经营项目依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
承担城镇基础设施建设、投资、开****;水利基础设施建设;园林绿化;以自有资金对本级交通基础设施建设项目进行投资管理; 对所投资的交通基础设施建设项目沿线及周边土地进行经营、整理、开****利用。(经营项目依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-09-30 | 章程备案 |
无
|
2021-09-08经营范围变更
|
3 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李滕文 [退出]曹彦红 [退出]刘训才 [退出]
|
曹永菊 [新增]
|
4 | 2020-01-13 | 地址变更 |
湖南省永兴县便江镇永兴大道491号
|
湖南省永兴县便江镇永兴大道491号
|
5 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹彦红 [退出]
|
曹永菊 [新增]
|
6 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄承顺 [退出]
|
袁朝晖 [新增]
|
7 | 2020-01-13 | 法定代表人变更 |
曹彦红
|
曹永菊
|
8 | 2020-01-13 | 联络员备案 |
刘烈恒 *** 备案手机:***
|
许冰 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-01-13 | 章程备案 |
无
|
2019-12-27变更股权、股东名称、法定代表人提交新章程
|
10 | 2020-01-13 | 股东变更 |
永兴银都投资建设****展(集团)有限公司 ,中国农****重点建设基金有限公司
|
永兴银都投资****展集团有限公司 , [名称变更]中国农****重点建设基金有限公司
|