序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢小晴 | 50% | 10.0万人民币 |
2 | 骆文翔 | 50% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡玉彬
|
|
2 |
骆文翔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢小晴 [退出]
|
蔡玉彬 [新增]
|
2 | 2021-01-11 | 法定代表人变更 |
谢小晴
|
蔡玉彬
|
3 | 2021-01-11 | 章程备案 |
无
|
2021-01-08法定代表人变更
|
4 | 2017-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢小晴 [退出]
|
骆文翔 [新增]
|
5 | 2017-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
骆文翔 [退出]
|
谢小晴 [新增]
|
6 | 2017-10-30 | 法定代表人变更 |
骆文翔
|
谢小晴
|
7 | 2017-10-30 | 监事备案 |
谢小晴 [退出]
|
骆文翔 [新增]
|
8 | 2017-10-30 | 董事备案 |
骆文翔 [退出]
|
谢小晴 [新增]
|
9 | 2016-06-06 | 经营范围变更 |
建筑机械设备租赁、安装、拆卸及维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)。
|
建筑机械设备租赁、安装、拆卸及维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)。
|
10 | 2016-06-06 | 联络员备案 |
黄玉芳 备案手机:*****
|
黄玉芳 备案手机:*****
|