序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 史纯武 | 21.33591% | 646.3726万人民币 |
2 | 何禹信 | 21.12858% | 640.0913万人民币 |
3 | 史元清 | 15.64613% | 474.0004万人民币 |
4 | 张春义 | 13.42777% | 406.7951万人民币 |
5 | 邓雄能 | 10.13683% | 307.0958万人民币 |
6 | 何兆模 | 8.29819% | 251.3942万人民币 |
7 | 李华 | 5.43843% | 164.7576万人民币 |
8 | 尹宝堂 | 4.58815% | 138.9982万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史元清
|
|
2 |
张春义
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-28 | 股东变更 |
邓雄能 ,何禹信 ,何兆模 ,李华 ,史朝霞 , [退出]史纯武 ,史元清 ,张春义
|
邓雄能 ,何禹信 ,何兆模 ,李华 ,史纯武 ,史元清 ,尹宝堂 , [新增]张春义
|
2 | 2016-12-13 | 经营范围变更 |
机动车辆安全技术检测,机动车辆综合性能检测,培训场地租赁,汽车租赁。
|
机动车辆安全技术检测,机动车辆综合性能检测,机动车辆排气污染物检测,培训场地租赁,汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-01-27 | 财务负责人 |
|
欧阳金娥
|
4 | 2016-01-27 | 联络员备案 |
唐玉娟 备案手机:*****
|
欧阳金娥 备案手机:*****
|
5 | 2014-08-25 | 股东变更 |
李华史纯武史元清张春义
|
邓雄能 [新增]何禹信 [新增]何兆模 [新增]李华史朝霞 [新增]史纯武史元清张春义
|
6 | 2014-08-25 | 投资人(股权)变更 |
李华出资 20.00000万元 人民币;张春义出资 10.00000万元 人民币;史元清出资 50.00000万元 人民币;史纯武出资 20.00000万元 人民币
|
张春义出资 397.39570( + 3873.957% )万元 人民币 ;史元清出资 763.04810( + 1426.0962% )万元 人民币 ;李华出资 289.56430( + 1347.8215% )万元 人民币 ;史纯武出资 272.82380( + 1264.119% )万元 人民币 ;何禹信出资 625.30130万元 人民币 ; [新增]邓雄能出资 300.00000万元 人民币 ; [新增]何兆模出资 245.58550万元 人民币 ; [新增]史朝霞出资 135.78650万元 人民币 [新增]
|
7 | 2014-08-25 | 注册资本(金)变更 |
100.0000万元[人民币]
|
3029.5052万元[人民币]
|