序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南长信建设集团有限公司 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 陈湘平 | 20% | 10万人民币 |
3 | 陈湘光 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈湘光
|
|
2 |
陈湘平
|
|
3 |
谭海丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-28 | 联络员备案 |
雷英 *** 备案手机:***
|
雷英 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-03-25 | 联络员备案 |
雷英 *** 备案手机:***
|
雷英 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-09-27 | 联络员备案 |
蒋永杰 *** 备案手机:***
|
雷英 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-05-20 | 联络员备案 |
蒋永杰 *** 备案手机:***
|
蒋永杰 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-05-19 | 联络员备案 |
蒋永杰 *** 备案手机:***
|
蒋永杰 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-02-08 | 联络员备案 |
李红 *** 备案手机:***
|
蒋永红 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-02-08 | 联络员备案 |
蒋永红 *** 备案手机:***
|
蒋永杰 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-04-20 | 联络员备案 |
李红 备案手机:*****
|
李红 备案手机:*****
|
9 | 2017-04-19 | 联络员备案 |
李红 备案手机:*****
|
李红 备案手机:*****
|
10 | 2017-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈运华 [退出]
|
谭海丽 [新增]
|