序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 负责人变更 |
李艳 [退出]
|
黄晖 [新增]
|
2 | 2021-02-25 | 负责人变更 |
曾宏涛 [退出]
|
李艳 [新增]
|
3 | 2021-02-25 | 联络员备案 |
周井雄 *** 备案手机:***
|
李亚雄 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-05-09 | 联络员备案 |
李俊文 *** 备案手机:***
|
周井雄 *** 备案手机:***
|
5 | 2015-11-02 | 联络员备案 |
李俊文
|
李俊文
|
6 | 2015-11-02 | 财务负责人 |
|
李俊民 5
|
7 | 2015-08-07 | 其他事项备案 |
嘉禾县城关镇人民北路3号
|
嘉禾县珠泉镇人民北路3号
|
8 | 2015-08-07 | 其他事项备案 |
刘照平
|
曾宏涛
|
9 | 2015-08-07 | 住所变更 |
嘉禾县城关镇人民北路3号
|
嘉禾县珠泉镇人民北路3号
|
10 | 2015-08-07 | 法定代表人变更 |
刘照平
|
曾宏涛
|