序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘新清 | 100% | 3520.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘新清
|
|
2 |
刘晓峰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
郴州市富新房地产开****有限公司安仁县分公司
|
陈检平 | 2011-08-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘新清
|
2 | 2021-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘晓峰 [新增]
|
3 | 2021-05-20 | 市场主体类型变更 |
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2021-05-20 | 章程备案 |
|
2021-05-19修改公司章程第三章第六条
|
5 | 2021-05-20 | 股东变更 |
|
刘新清
|
6 | 2011-12-09 | 投资人(股权)变更 |
|
股东实际出资3520.0
|
7 | 2011-12-09 | 注册资本变更 |
|
3520.0000万元[人民币]
|
8 | 2011-12-09 | 投资人(股权)变更 |
|
刘晓玲出资 100.00000万元 人民币 ;刘新清出资 3420.00000( + 80% )万元 人民币
|
9 | 2010-11-10 | 注册资本变更 |
|
2000.0000万元[人民币]
|
10 | 2010-11-10 | 投资人(股权)变更 |
|
股东实际出资2000.0
|